0 голосов

Выполните действие 684*245_ 675*246

спросил от (55 баллов) в категории Математика

2 Ответы

0 голосов
 
Лучший ответ

684*245-675*246=684*245-675*(245+1)=684*245-675*245-675=245*(684-675)-675=

=245*9-675=2205-675=1530

ответил от Легенда (84.6 тыс. баллов)
0 голосов

684 х245 =167580

675х246=166050

167580-166050=1530

ответил от Начинающий (870 баллов)
...